Num | Partida | Chantum | Elegì / elegida ils | Demissiunà | |
---|---|---|---|---|---|
Rossi, Viktor | Partida verd-liberala da la Svizra | Berna (BE) | 13.12.2023 | ||
Thurnherr, Walter | Partida cristiandemocrata | Argovia (AG) | 09.12.2015 | 31.12.2023 | |
Casanova , Corina | Partida cristiandemocrata | Grischun (GR) | 12.12.2007 | 31.12.2015 | |
Huber-Hotz , Annemarie | PLD.Ils Liberals | Zug (ZG) | 15.12.1999 | 31.12.2007 | |
Couchepin, François | PLD.Ils Liberals | Vallais (VS) | 12.06.1991 | 31.12.1999 | |
Buser , Walter | Partida socialdemocrata | Basilea-Champagna (BL) | 11.06.1981 | 30.06.1991 | |
Huber , Karl | Partida cristiandemocrata | Son Gagl (SG) | 14.12.1967 | 30.06.1981 | |
Oser , Charles | PLD.Ils Liberals | Vad (VD) | 13.12.1951 | 31.12.1967 | |
Leimgruber , Oskar | Partida cristiandemocrata | Friburg (FR) | 15.12.1943 | 10.11.1951 | |
Bovet , George | PLD.Ils Liberals | Neuchâtel (NE) | 22.03.1934 | 31.12.1943 | |
Käslin , Robert | PLD.Ils Liberals | Sutsilvania (NW) | 26.03.1925 | 31.03.1934 | |
von Steiger , (Alfred Armand) Adolf | PLD.Ils Liberals | Berna (BE) | 11.12.1918 | 01.03.1925 | |
Schatzmann , Hans | PLD.Ils Liberals | Argovia (AG) | 16.12.1909 | 31.12.1918 | |
Ringier , (Karl Albrecht) Gottlieb | PLD.Ils Liberals | Berna (BE) | 14.12.1881 | 31.12.1909 | |
Schiess , Johann Ulrich | PLD.Ils Liberals | Appenzell dador (AR) | 16.12.1848 | 31.12.1881 |
Ultima midada 29.08.2017